Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
3 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sari, Maksut, Lohfelden, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sari, Adnan, Kassel, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
28.02.2023
Hame
b)
Fall 3 |
2 |
a)
Geändert, nun:
AR-SA Verwaltungs GmbH
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Talstraße 3, 34253 Lohfelden |
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sari, Adnan, Kassel, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sari, Maksut, Lohfelden, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.02.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den § 1 (Firma, Sitz
und Geschäftsjahr) beschlossen. |
a)
28.02.2023
Hame
b)
Fall 2 |
HRB 10818: Versmolder Naturdarm Verwaltungs GmbH, Versmold, Großes Venn 7, 33775 Versmold. Der Sitz ist nach Zierenberg (Amtsgericht Kassel, HRB 18832) verlegt. Geschäftsanschrift nun: Hasungerstraße 26, 34289 Zierenberg.
HRB 18832: Aras Beteiligungs GmbH, Zierenberg, Hasungerstraße 26, 34289 Zierenberg. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.07.2017 Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, bisher: Versmolder Naturdarm Verwaltungs GmbH) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie die Sitzverlegung von Versmold (bisher Amtsgericht Gütersloh HRB 10818) nach Zierenberg beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in in § 1 (Firma) beschlossen. Geschäftsanschrift: Hasungerstraße 26, 34289 Zierenberg. Gegenstand: Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Aras Handels GmbH & Co. KG mit Sitz in Zierenberg, deren Unternehmensgegenstand Handel mit Kfz´s aller Art und Gastronomiebedarf ist. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Aras, Emine, Vellmar, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 10818: Versmolder Naturdarm Verwaltungs GmbH, Versmold, Großes Venn 7, 33775 Versmold. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.07.2017. Geschäftsanschrift: Großes Venn 7, 33775 Versmold. Gegenstand: der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Versmolder Naturdarm GmbH & Co. KG mit Sitz in Versmold, deren Unternehmensgegenstand Handel, Im- und Export und Produktveredelung von Naturdärmen ist. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Aras, Emine, Vellmar, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.