1 |
a)
Bender Verlags GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin
c)
Verlegen von Kartografien und
Anzeigenwerbung aller Art. |
200.000,00 DM |
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
War Geschäftsführer:
1.
Strauch, Bernhard, * ‒.‒.‒‒, Ber-
lin
Geschäftsführer:
2.
Lobanovs, Jurijs, * ‒.‒.‒‒, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
31.01.1997
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 16.11.2023
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.07.2024
ist der Sitz der Gesellschaft von Au
i.d.Hallertau (Amtsgericht Mün-
chen, HRB 115675) nach Berlin
verlegt und der Gesellschaftsver-
trag geändert in § 2 (Sitz). |
a)
02.09.2024
Dr. Weiland
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
25.02.1997 |
10 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Strauch, Bernhard, Berlin, * ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bauroth, Tim, Freising, * ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bauroth, Ina, München, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
21.05.2024
Drexler |
9 |
|
|
|
Prokura erloschen:
Paprott, Kerstin, Nandlstadt, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
13.03.2024
Drexler |
8 |
|
|
|
Einzelprokura:
Paprott, Kerstin, Nandlstadt, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
11.12.2023
Drexler |
7 |
b)
Au i.d.Hallertau, Landkreis Freising
Geschäftsanschrift:
Obere Hauptstraße 15, 84072 Au
i.d.Hallertau |
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hellwege, Mark, Hallbergmoos, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bauroth, Tim, Freising, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bauroth, Ina, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2023 hat die
Änderung des § 2 (Sitz) der Satzung beschlossen. |
a)
23.11.2023
Wackerbauer |