HRB 206043: Conatis Tageslicht- und Sonnenschutztechnik GmbH, Lingen, Am Darmer Bahndamm 6-8, 49808 Lingen. Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht.
HRB 206043: Conatis Tageslicht- und Sonnenschutztechnik GmbH, Lingen, Am Darmer Bahndamm 6-8, 49808 Lingen. Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Geändert, nun: Liquidator: Lucas, Hermann, Lingen (Ems), * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Conatis Tageslicht- und Sonnenschutztechnik GmbH, Lingen, Am Darmer Bahndamm 6-8, 49808 Lingen. Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen.
Conatis Tageslicht- und Sonnenschutztechnik GmbH, Potsdam, Am Darmer Bahndamm 6 - 8, 49808 Lingen. Inländische Geschäftsanschrift: Am Darmer Bahndamm 6 - 8, 49808 Lingen. Der Sitz der Gesellschaft ist nach Lingen verlegt (Amtsgericht Osnabrück, HRB 206043).
Conatis Tageslicht- und Sonnenschutztechnik GmbH, Lingen, Am Darmer Bahndamm 6-8, 49808 Lingen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.04.2004, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Potsdam (bisher Amtsgericht Potsdam HRB 20551 P) nach Lingen beschlossen. Geschäftsanschrift: Am Darmer Bahndamm 6-8, 49808 Lingen. Gegenstand: Die Herstellung und der Vertrieb von Sonnenschutzsystemen und Rolläden. Stammkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Schneider, Gerhard Walter Dieter, Cottbus, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Geschäftsführer: Lucas, Hermann, Lingen (Ems), * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen