HRB 208715 B: EG-Investments GmbH, Sitz vormals: Berlin, c/o Steuerberater Oliver Schwanke, Spichernstraße 2, 10777 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: München; Rechtsverhaeltnis: Der Sitz der Gesellschaft ist nach München verlegt (Amtsgericht München, HRB 273277).
HRB 273277: EG-Investments GmbH, München, Arabellastraße 5, 81925 München. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.03.2007, zuletzt geändert am 11.06.2019. Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2022 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB 208715 B) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Arabellastraße 5, 81925 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung des eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Die Liquidatoren vertreten gemeinsam. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pinna, Alba, Bussolengo / Italien, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Liquidator: Tedde, Giommaria, München, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Tedde, Rosa Claudia, Nürnberg, * ‒.‒.‒‒. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
HRB 211908: EG-Investments GmbH, München, Wagmüllerstr. 23, 80538 München. Neuer Sitz: Berlin. Geschäftsanschrift: Spichernstr. 2 c/o Steuerberater Oliver Schwanke, 10777 Berlin. Sitz verlegt nach Berlin (nun Amtsgericht Charlottenburg HRB 208715 B).
HRB 208715 B: EG-Investments GmbH, Berlin, c/o Steuerberater Oliver Schwanke, Spichernstraße 2, 10777 Berlin. Firma: EG-Investments GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: c/o Steuerberater Oliver Schwanke, Spichernstraße 2, 10777 Berlin; Gegenstand: Verwaltung des eigenen Vermögens. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1. Pinna, Alba, * ‒.‒.‒‒, Bussolengo/Italien; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1. Tedde, Rosa Claudia, * ‒.‒.‒‒, Nürnberg; Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 29.03.2007 zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.03.2014 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.06.2019 ist der Sitz der Gesellschaft von München (Amtsgericht München, HRB 211908) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 03.05.2007
HRB 211908: EG-Investments GmbH, München, Wagmüllerstr. 23, 80538 München. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Luger, Stefano, München, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Pinna, Alba, Bussolengo / Italien, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Tedde, Rosa Claudia, Nürnberg, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen