Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
|
|
|
Einzelprokura:
Schütz, Jenny, Eisenach, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
28.12.2022
Blauwitz |
HRB 513848: FLIGHT DESIGN general aviation GmbH, Hörselberg-Hainich, Am Flugplatz 3, 99820 Hörselberg-Hainich. Die Gesellschafterversammlung vom 30.03.2022 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde u. a. geändert: Gegenstand. Neuer Gegenstand: gewinnorientierte, evolutionäre Entwicklung, Bau und Vertrieb und Service von Luftfahrzeugen und damit vebundene Tätigkeiten.
HRB 513848: FLIGHT DESIGN general aviation GmbH, Hörselberg-Hainich, Am Flugplatz 3, 99820 Hörselberg-Hainich. Geändert, nun: Geschäftsführer: Günther, Daniel, Berlin, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt.
HRB 513848: FLIGHT DESIGN general aviation GmbH, Hörselberg-Hainich, Am Flugplatz 3, 99820 Hörselberg-Hainich. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jörges, Lars, Creuzburg ST Scherbda, * ‒.‒.‒‒.
HRB 513848: FLIGHT DESIGN general aviation GmbH, Hörselberg-Hainich, Am Flugplatz 3, 99820 Hörselberg-Hainich. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.07.2017 mit Nachtrag vom 19.09.2017. Geschäftsanschrift: Am Flugplatz 3, 99820 Hörselberg-Hainich. Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung, Bau und Vertrieb und Service von Luftfahrzeugen und damit verbundene Tätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Günther, Daniel, Berlin, * ‒.‒.‒‒; Jörges, Lars, Creuzburg ST Scherbda, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.