HRB 21168:Graf von Zedlitz Wein- und Sekthaus Alt Kreuznach GmbH, Bad Kreuznach, Baumgartenstraße 34-36, 55543 Bad Kreuznach.Der mit der WIV Wein International Weingüter- und Kellerei-Verwaltung Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Burg Layen, infolge Formwechsel und Firmenänderung nunmehr WIV Wein International Aktiengesellschaft mit Sitz in Burg-Layen (Amtsgericht Bad Kreuznach HRB 4291) am 15.10.1980 abgeschlossene Organschafts- und Gewinnabführungsvertrag ist im Hinblick auf die Auflösung der beherrschten Gesellschaft aufgrund außerordentlicher Kündigung zum Zeitpunkt der wirksamen Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft aufgehoben. Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden Reichsgraf von Ingelheim genannt Echter von und zu Mespelbrunn Weingut und Weinkellerei Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Amtsgericht Mainz, HRB 1051) am 03.11.2015 eingetragen worden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG. Das Registerblatt ist geschlossen. Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
HRB 21168:Graf von Zedlitz Wein- und Sekthaus Alt Kreuznach GmbH, Bad Kreuznach, Baumgartenstraße 34-36, 55543 Bad Kreuznach.Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 05.08.2015 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 05.08.2015 mit der Reichsgraf von Ingelheim genannt Echter von und zu Mespelbrunn Weingut und Weinkellerei Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Nackenheim (Amtsgericht Mainz HRB 1051) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
HRB 21168:Graf von Zedlitz Wein- und Sekthaus Alt Kreuznach GmbH, Bad Kreuznach, Baumgartenstraße 34-36, 55543 Bad Kreuznach.Bestellt als Geschäftsführer: Gill, Christiane, Stromberg, * ‒.‒.‒‒; Sonnen, Manfred, Nierstein, * ‒.‒.‒‒, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Geschäftsführer: Hauger, Steffen, Gau-Algesheim, * ‒.‒.‒‒; Seimet, Tim, Bingen, * ‒.‒.‒‒.
HRB 21168:Graf von Zedlitz Wein- und Sekthaus Alt Kreuznach GmbH, Bad Kreuznach, Baumgartenstraße 34-36, 55543 Bad Kreuznach.Der mit der WIV Wein International Weingüter- und Kellerei-Verwaltung Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Burg Layen, infolge Formwechsel und Firmenänderung nunmehr WIV Wein International Aktiengesellschaft mit Sitz in Burg-Layen (AG Bad Kreuznach HRB 4291) am 15.10.1980 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.07.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2014 hat der Änderung zugestimmt.
Graf von Zedlitz Wein- und Sekthaus Alt Kreuznach GmbH, Bad Kreuznach, Baumgartenstraße 34-36, 55543 Bad Kreuznach. Nicht mehr Geschäftsführer: Czerwinski, Carlos, Langenlonsheim, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Geschäftsführer: Hauger, Steffen, Gau-Algesheim, * ‒.‒.‒‒; Seimet, Tim, Bingen, * ‒.‒.‒‒, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen