Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
11 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Roka, Therese, Erlangen, * ‒.‒.‒‒ |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Roka, Therese, Erlangen, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
08.08.2023
Wegner |
10 |
c)
Der Handel und Vertrieb, Verkauf, Import
und Export von Elektroartikeln,
insbesondere Unterhaltungselektronik,
Haushaltsgeräte, Werkzeuge, Bücher und
Spielzeuge inkl. einschlägiger
Nebenprodukte (insb. verpackte
Lebensmittel) und Fotoartikel, sowie die
Vermittlung und der Verkauf daraus
korrespondierender Services und
Dienstleistungen, insbesondere
Installations- und Reparaturservices,
Vermittlung von Warenversicherungen,
Vermittlungen von Darlehensverträgen (inkl.
Rahmenverträgen), das Mieten und
Vermieten von Produkten, den Verkauf und
Download von digitalem Content aller Art,
Lizenzierungen und Unterlizenzierungen
von digitalen Lösungen, das Erbringen von
Dienstleistungen an verbundenen
Unternehmen, sowie die Vermarktung von
Werbeplätzen an andere Unternehmen und
weitere Werbemaßnahmen. Die
Gesellschaft ist darüber hinaus berechtigt
sämtliche weiteren Handlungen, Geschäfte,
Dienstleistungen und sonstigen
Maßnahmen zu erbringen und zu ergreifen,
die den vorstehenden
Unternehmensgegenstand unmittelbar oder
mittelbar zu fördern geeignet sind. |
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2023 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand. |
a)
02.05.2023
Dr. Höfling |
HRB 5955: MEDIA Markt TV-Hifi-Elektro GmbH Erlangen, Erlangen, Frauenauracher Str. 108, 91056 Erlangen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kilian, Matthias Manfred, Forchheim, * ‒.‒.‒‒.
HRB 5955: MEDIA Markt TV-Hifi-Elektro GmbH Erlangen, Erlangen, Frauenauracher Str. 108, 91056 Erlangen. Die Gesellschaft hat am 07.10.2020 mit der MediaMarktSaturn fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 9294) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 07.10.2020 zugestimmt.
HRB 5955: MEDIA Markt TV-Hifi-Elektro GmbH Erlangen, Erlangen, Frauenauracher Str. 108, 91056 Erlangen. Bestellt: Geschäftsführer: Kilian, Matthias Manfred, Forchheim, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen