Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Roka, Therese, Erlangen, * ‒.‒.‒‒
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Petric, Stojan, Großenseebach, * ‒.‒.‒‒ |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Roka, Therese, Erlangen, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
27.06.2023
Peters |
HRB 11294: Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Erlangen, Erlangen, Nürnberger Str. 7, 91052 Erlangen. Die Gesellschaft hat am 07.10.2020 mit der Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH S065 mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 9295) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 07.10.2020 zugestimmt.
Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Erlangen, Erlangen, Nürnberger Str. 7, 91052 Erlangen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Brückner, Bernd, Leipzig, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Roka, Therese, Erlangen, * ‒.‒.‒‒.
Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Erlangen, Erlangen, Nürnberger Str. 7, 91052 Erlangen.Geschäftsanschrift: Nürnberger Str. 7, 91052 Erlangen. Bestellt: Geschäftsführer: Stojan, Petric, Remscheid, * ‒.‒.‒‒. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Baumer, Johann, Stulln, * ‒.‒.‒‒.
Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Erlangen, Erlangen (Nürnberger Str. 7, 91052 Erlangen). Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 13.04.2005. Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Firma, bisher 'Media Markt CCVII TGV-HiFi-Elektro GmbH Ingolstadt'), 2 Sitz,(bisher Ingolstadt, Amtsgericht Ingolstadt HRB 3746 ) und 19 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Gegenstand des Unternehmens: der Handel und Vertrieb, Verkauf, Import und Export von Elektroartikeln, insbesondere TV- und HiFi-Geräten, Fotoartikeln und Computern je aller Art und aller einschlägigen Nebenprodukte, der Vertrieb von Möbeln und Einrichtungsgegenständen aller Art. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Baumer, Johann, Stulln, * ‒.‒.‒‒; Brückner, Bernd, Leipzig, * ‒.‒.‒‒.