3 |
|
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Braas, Nicolas Rudolf
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Friedrichs, Marcus |
1.
Farquharson, Julia, * ‒.‒.‒‒,
Vancouver / Kanada
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
2.
Grams, Deanna, * ‒.‒.‒‒, El
Cerrito / Vereinigte Staaten
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
3.
Scanlon, Richard, * ‒.‒.‒‒, Lo-
cust Valley / Vereinigte Staaten
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
4.
Stern, Richard, * ‒.‒.‒‒, Chat-
ham / Vereinigte Staaten
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen |
|
a)
04.12.2023
Wolff |
2 |
|
|
b)
Geschäftsführer:
3.
Coffey, Yasmin Rukhshanda Saeed,
* ‒.‒.‒‒, San Francisco/USA
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
|
a)
22.06.2023
Schmude |
3 |
b)
Berlin |
|
|
|
b)
Sitz verlegt nach Berlin (nun Amtsgericht Charlottenburg HRB
251601 B). |
a)
27.04.2023
Seidl |
1 |
a)
TuneIn GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Westendstraße 28, 60325 Frank-
furt am Main
c)
Verbreitung von werbegestützten
und werbefreien Inhalten an End-
nutzer über einen Audio-Stream-
ing-Dienst. Tätigkeiten, die einer
behördlichen Erlaubnis oder Zu-
lassung bedürfen, werden nicht
ausgeübt. |
25.000,00 EUR |
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Braas, Nicolas Rudolf, * ‒.‒.‒‒,
Frankfurt am Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Friedrichs, Marcus, * ‒.‒.‒‒, Bad
Homburg von der Höhe
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
31.03.2022
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 13.02.2023.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.02.2023
ist der Sitz der Gesellschaft von
München (Amtsgericht München,
HRB 276931) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Sitz). |
a)
13.04.2023
Schmidt
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
14.06.2022 |
2 |
a)
TuneIn GmbH
c)
Verbreitung von werbegestützten und
werbefreien Inhalten an Endnutzer über
einen Audio-Streaming-Dienst. Tätigkeiten,
die einer behördlichen Erlaubnis oder
Zulassung bedürfen, werden nicht
ausgeübt. |
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bikić, Adi, Frankfurt am Main, * ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Brück, Roman Dominik, Frankfurt am Main,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Friedrichs, Marcus, Bad Homburg von der Höhe,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Braas, Nicolas Rudolf, Frankfurt am Main,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2023 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 4 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen. |
a)
06.03.2023
Dr. Vittinghoff |