Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
9 |
|
|
|
|
b)
Der mit der Garant Kreditvermittlungs GmbH, Harthausen
(Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein HRB 52482) am
30.12.1996 abgeschlossene und am 20.12.2011 geänderte
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch die
Eintragung der Verschmelzung infolge Konfusion beendet.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.08.2024 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.08.2024 mit der Garant Kreditvermittlungs GmbH mit
Sitz in Harthausen (Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein HRB
52482) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). |
a)
04.09.2024
Heiß
b)
Fall 10 |
HRB 52478: Veritas Vermögensberatungs- und Vermittlungsgesellschaft im Bereich Bausparen und Versicherungen mbH, Speyer, Draisstraße 48, 67346 Speyer. Änderung der Geschäftsanschrift: Alter Postweg 1, 67346 Speyer.
HRB 52478:Veritas Vermögensberatungs- und Vermittlungsgesellschaft im Bereich Bausparen und Versicherungen mbH, Speyer, Heinrich-Hertz-Weg 7, 67346 Speyer.Änderung der Geschäftsanschrift: Draisstraße 48, 67346 Speyer.
Veritas Vermögensberatungs- und Vermittlungsgesellschaft im Bereich Bausparen und Versicherungen mbH, Speyer, Draisstraße 60, 67346 Speyer. Änderung der Geschäftsanschrift: Heinrich-Hertz-Weg 7, 67346 Speyer.
Veritas Vermögensberatungs- und Vermittlungsgesellschaft im Bereich Bausparen und Versicherungen mbH, Speyer, Draisstraße 60, 67346 Speyer. Nicht mehr Geschäftsführer: Volandt, Christian, Dudenhofen, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Geschäftsführer: Ungerer, Stefan, Harthausen, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen