10 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Erler, Jens Christian, Forst, * ‒.‒.‒‒
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Brandt, Martin, Spechbach, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
Einzelprokura:
Erler, Jens Christian, Forst, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Brandt, Martin, Spechbach, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
01.02.2024
Wyczisk |
9 |
|
|
|
Prokura erloschen:
Marchetti, Marco, Bochum, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
30.08.2023
Wyczisk |
8 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, Susanne, Willich, * ‒.‒.‒‒ |
Prokura erloschen:
Deßler, Damian, Gelsenkirchen, * ‒.‒.‒‒
Einzelprokura:
Brandt, Martin, Spechbach, * ‒.‒.‒‒
Kramp, Kevin, Kraichtal, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
12.05.2023
Wyczisk |
7 |
|
|
|
Einzelprokura:
Marchetti, Marco, Bochum, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
01.12.2022
Clemens |
6 |
|
|
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Müller, Susanne, Willich, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Erler, Jens Christian, Forst, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
Folgende Prokuren sind erloschen:
Müller, Susanne, Willich, * ‒.‒.‒‒
Erler, Jens Christian, Forst, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
10.08.2022
Wyczisk |