AL Beteiligungs GmbH, Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Kirchsteinstr. 4, 83671 Benediktbeuern. Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist erloschen.
AL Beteiligungs GmbH, Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Kirchsteinstr. 4, 83671 Benediktbeuern. Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Bestellt: Liquidator: Dr. Fackler, Siegfried, Kempten, * ‒.‒.‒‒. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lechner, Andreas, Bonn, * ‒.‒.‒‒. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
AL Beteiligungs GmbH, Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (Kirchsteinstr. 4, 83671 Benediktbeuern). Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 27.000,00 EUR.
Einhunderteinundsiebzigste STV Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Benediktbeuern(Kirchsteinstr. 4, 83671 Benediktbeuern). Rechtsverhaeltnis: Der Sitz der Gesellschaft ist nach Benediktbeuern verlegt (München, HRB 171239)..
AL Beteiligungs GmbH, Benediktbeuern (Kirchsteinstr. 4, 83671 Benediktbeuern). Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 05.04.2007. Die Gesellschafterversammlung vom 31.08.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Stammkapital: 26.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Struck, Ursula Karin, Norderstedt, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Lechner, Andreas, Bonn, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen