Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Qose, Leonard, Loffenau, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Qose, Adriatik, Loffenau, * ‒.‒.‒‒ |
Prokura erloschen:
Qose, Leonard, Loffenau, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
21.06.2024
Hetzel |
4 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Qose, Adriatik, Loffenau, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Musa, Alban, Leonberg, * ‒.‒.‒‒ |
Prokura erloschen:
Qose, Adriatik, Loffenau, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
29.11.2023
Kaufmann |
HRB 771700: AL Construction UG (haftungsbeschränkt), Leonberg, Liststraße 1/2, 71229 Leonberg. Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 (Firma) und Ziffer 3 (Stammkapital) beschlossen. Firma geändert; nun: AL Construction GmbH. Stammkapital nun: 25.000,00 EUR.
HRB 771700: AL Construction UG (haftungsbeschränkt), Leonberg, Liststraße 1/2, 71229 Leonberg. Einzelprokura: Qose, Adriatik, Quinto Vicentino / Italien, * ‒.‒.‒‒; Qose, Leonard, Quinto Vicentino / Italien, * ‒.‒.‒‒.
HRB 771700: AL Construction UG (haftungsbeschränkt), Leonberg, Liststraße 1/2, 71229 Leonberg. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.08.2019. Geschäftsanschrift: Liststraße 1/2, 71229 Leonberg. Gegenstand: Betrieb eines Bauunternehmen. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Musa, Alban, Leonberg, * ‒.‒.‒‒, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.