Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkun-
gen |
3 |
b)
Geschäftsanschrift:
Merzdorfer Straße 21-25, 01591
Riesa |
|
|
|
|
a)
22.12.2023
Morgenstern |
2 |
|
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Freidler, Oliver
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Freidler, André
Geschäftsführer:
3.
Codd, Warren, * ‒.‒.‒‒, Dublin/
Irland
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Lombard, Hilliard, * ‒.‒.‒‒,
Dublin/ Irland
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
|
a)
04.10.2023
Morgenstern |
HRB 770075: AOFF GmbH, Trochtelfingen, Im Grindel 1, 72818 Trochtelfingen. Sitz verlegt; nun: Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 221126 B). Das Registerblatt ist geschlossen.
HRB 221126 B: AOFF GmbH, Berlin, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin. Firma: AOFF GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Pappelallee 78/79, 10437 Berlin; Gegenstand: Erbringung von Managementdienstleistungen sowie der Erwerb von Beteiligungen - soweit hierfür eine Genehmigung nicht erforderlich ist - im eigenen Namen für eigene Rechnung zur Anlage des Gesellschaftsvermögens und nicht als Dienstleistung für Dritte. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: 1. Freidler, Oliver, * ‒.‒.‒‒, Trochtelfingen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2. Freidler, André, * ‒.‒.‒‒, Trochtelfingen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 05.04.2019 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.08.2020 ist der Sitz der Gesellschaft von Trochtelfingen (Amtsgericht Stuttgart, HRB 770075) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 16.07.2019
HRB 770075: AOFF GmbH, Trochtelfingen, Im Grindel 1, 72818 Trochtelfingen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 05.04.2019. Geschäftsanschrift: Im Grindel 1, 72818 Trochtelfingen. Gegenstand: Erbringung von Managementdienstleistungen sowie der Erwerb von Beteiligungen - soweit hierfür eine Genehmigung nicht erforderlich ist - im eigenen Namen für eigene Rechnung zur Anlage des Gesellschaftsvermögens und nicht als Dienstleistung für Dritte. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Freidler, Oliver, Trochtelfingen, * ‒.‒.‒‒; Freidler, André, Trochtelfingen, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.