Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
a)
Firma geändert, nun:
ARK Solaris GmbH
b)
Sitz verlegt, nun:
Berlin
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Wallstr 9, 1st Floor, c/o SPACES Spindlers
Hof, 10179 Berlin |
|
|
|
b)
Sitz verlegt nach Berlin (nun Amtsgericht Charlottenburg HRB
248897 B). |
a)
31.01.2023
Baier |
1 |
a)
ARK Solaris GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o SPACES Spindlers Hof, Wall-
straße 9, 1st Floor, 10179 Berlin
c)
Import und Export, Handel und
Vertrieb, Entwicklung, Finanzie-
rung, Projektierung, Errichtung
und Betreiben von Photovoltaik-
anlagen sowie weiteren Umwelt-
schutzprojekten im Zusammen-
hang mit erneuerbaren Energien
und nachhaltiger Entwicklung. |
25.000,00 EUR |
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Weckesser, Sascha Mario,
* ‒.‒.‒‒, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Zhang, Peng, * ‒.‒.‒‒, Dietzen-
bach
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
War Geschäftsführer:
3.
Xu, Hanfeng, * ‒.‒.‒‒, Shang-
hai/China |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
09.04.2013
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 10.05.2013
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.12.2022
ist der Sitz der Gesellschaft von
Unterföhring (Amtsgericht Mün-
chen, HRB 205270) nach Berlin
verlegt und der Gesellschaftsver-
trag insgesamt neu gefasst. |
a)
13.01.2023
Schonk
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
16.05.2013 |
HRB 205270: Unisun Energy GmbH, Unterföhring, Landkreis München, Feringastr. 9, 85774 Unterföhring. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Münchner Straße 18, 85774 Unterföhring.
HRB 205270: Unisun Energy GmbH, Unterföhring, Landkreis München, Feringastr. 9, 85774 Unterföhring. Bestellt: Geschäftsführer: Xu, Hanfeng, Shanghai / China, * ‒.‒.‒‒, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Shi, Qi, Unterföhring, * ‒.‒.‒‒.
HRB 205270: Unisun Energy GmbH, Unterföhring, Landkreis München, Feringastr. 9, 85774 Unterföhring. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Cai, Ji, Unterföhring, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Shi, Qi, Unterföhring, * ‒.‒.‒‒, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen