Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkungen |
6 |
|
|
|
Nicht mehr Prokurist:
1. Travers, Alice |
|
a)
14.07.2023
Kistenmacher |
5 |
|
|
b)
Änderung zu Nr. 3:
Änderung des Wohnortes
Geschäftsführer:
Seiler, Daniel, * ‒.‒.‒‒, Bargte-
heide
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
1.
Travers, Alice, * ‒.‒.‒‒, Ham-
burg
Einzelprokura |
|
a)
14.12.2022
Kistenmacher |
HRB 9189 HL: AT-Automation Technology GmbH, Bad Oldesloe, Hermann-Bössow-Str. 6-8, 23843 Bad Oldesloe. Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Wandelt, Michael; Geschäftsführer: 3. Seiler, Daniel, * ‒.‒.‒‒, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
HRB 9189 HL: AT-Automation Technology GmbH, Bad Oldesloe, Hermann-Bössow-Str. 6-8, 23843 Bad Oldesloe. Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der AT Holding GmbH mit Sitz in Bad Oldesloe (Amtsgericht Lübeck, HRB 20308 HL) vom 19.08.2021, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt hat..
HRB 9189 HL: AT-Automation Technology GmbH, Bad Oldesloe, Hermann-Bössow-Str. 6-8, 23843 Bad Oldesloe. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Dr. Kasper, André; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Wandelt, Michael; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.08.2020 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neugefasst und dabei insbesondere geändert in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung).
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen