Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
2 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lavelle, Brian Christopher, Amesbury /
Vereinigte Staaten, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dyas, Mark William, Ladera Ranch / Vereinigte
Staaten, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cosgrove, Peter, Dublin / Irland, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gibbons, John, Dublin / Irland, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
16.09.2024
Pramhas |
HRB 114560: ATA Tools Germany GmbH, Frankfurt am Main, c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, An der Welle 10, 60322 Frankfurt am Main. Neuer Sitz: Heddesheim. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Siemensstraße 1, 68542 Heddesheim. Der Sitz ist nach Heddesheim (jetzt Amtsgericht Mannheim, HRB 736951) verlegt. Das Registerblatt ist geschlossen.
HRB 736951: ATA Tools Germany GmbH, Heddesheim, Siemensstraße 1, 68542 Heddesheim. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.01.2019 mit Änderungen vom 30.04.2019. Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 114560) nach Heddesheim verlegt. Sitz verlegt; nun: Geschäftsanschrift: Siemensstraße 1, 68542 Heddesheim. Gegenstand: Der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Gesellschaften. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Cosgrove, Peter, Dublin/Irland, * ‒.‒.‒‒; Gibbons, John, Dublin/Irland, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 114560: Blitz F19-517 GmbH, Frankfurt am Main, c/o Blitzstart Holding AG, Theresienhöhe 30, 80339 München. Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 1.1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 3 (Stammkapital) beschlossen. Neue Firma: ATA Tools Germany GmbH. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, An der Welle 10, 60322 Frankfurt am Main. Neuer Gegenstand: der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen in anderen Unternehmen und Gesellschaften. Nicht mehr Geschäftsführerin: Gogalla, Katja, München, * ‒.‒.‒‒; Selnes, Randi Mette, München, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Geschäftsführer: Cosgrove, Peter, Dublin / Irland, * ‒.‒.‒‒; Gibbons, John, Dublin / Irland, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 114560: Blitz F19-517 GmbH, Frankfurt am Main, c/o Blitzstart Holding AG, Theresienhöhe 30, 80339 München. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.01.2019. Geschäftsanschrift: c/o Blitzstart Holding AG, Theresienhöhe 30, 80339 München. Gegenstand: die Verwaltung des eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführerin: Gogalla, Katja, München, * ‒.‒.‒‒; Selnes, Randi Mette, München, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.