Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
3 |
|
|
a)
Die Liquidatoren vertreten gemeinsam.
b)
Personendaten und Vertretungsbefugnis
geändert, nun:
Liquidator:
Goller, Felix, Traunstein, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt. |
|
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst. |
a)
09.01.2024
Dachl |
2 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Goller, Felix, Vomp / Österreich, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Albrecht, Nicolay William, Essen, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
20.02.2023
Schemm |
HRB 157415 B: Albicilla GmbH, München, c/o Heuking Kühn Lüer Wojtek, Kurfürstendamm 32, 10719 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: München; Rechtsverhaeltnis: Der Sitz der Gesellschaft ist nach München verlegt (Amtsgericht München, HRB 271309), neue Anschrift: Barerstr. 9, 80333 München.
HRB 271309: Albicilla GmbH, München, Barerstr. 9, 80333 München. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.03.2014, zuletzt geändert am 31.07.2014. Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2021 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB 157415 B) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Barerstr. 9, 80333 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens und Beteiligung an anderen Unternehmen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Albrecht, Nicolay William, Essen, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 157415 B: Albicilla GmbH, Berlin, c/o Heuking Kühn Lüer Wojtek, Kurfürstendamm 32, 10719 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: c/o Heuking Kühn Lüer Wojtek, Kurfürstendamm 32, 10719 Berlin
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen