Alkor GmbH Kunststoffe, München, Morgensternstr. 9, 81479 München. Die Verschmelzung wurde am 30.04.2012 in das Register der übernehmenden Gesellschaft eingetragen (siehe Amtsgericht Mainz HRB 43201).
Alkor GmbH Kunststoffe, München, Morgensternstr. 9, 81479 München. Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.01.2012 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der RENOLIT SE mit dem Sitz in Worms (Amtsgericht Mainz HRB 43201) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
Alkor GmbH Kunststoffe, München, Morgensternstr. 9, 81479 München.Geschäftsanschrift: Morgensternstr. 9, 81479 München. Die Gesellschaft hat am 15.10.2009 mit der Renolit AG mit dem Sitz in Worms (Amtsgericht Mainz HRB 12284) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 22.10.2009 zugestimmt.
Alkor GmbH Kunststoffe, München (Morgensternstr.9, 81479 München). Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2008 hat die Satzung neu gefasst.
Alkor GmbH Kunststoffe, München (Morgensternstr.9, 81479 München). Ausgeschieden: Geschäftsführer: Claerbout, Jozef, Neuried, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Severin, Frank, Kaufering, * ‒.‒.‒‒. Prokura erloschen: Severin, Frank, Kaufering, * ‒.‒.‒‒. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hartmann, Petra, Augsburg, * ‒.‒.‒‒; Meissl, Joachim, Königswiesen, * ‒.‒.‒‒. Prokura geändert, nun vertretungsberechtigt mit einem Geschäftsführer: Wilde, Volker, Geretsried, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen