2 |
a)
Alpha Telekommunikations Infrastruktur
GmbH
c)
Ausbau von Telekommunikations- und
Breitbandinfrakstruktur und Netze,
insbesondere bzgl. Glasfaserleitungen,
Tiefbau-, Montage-, Verlegung- und
Einblasarbeiten sowie die
Störungsbeseitigung. |
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Luther, Sandra, München, * ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Dießen am Ammersee,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Edo Ibanez, Javier, Viladecans / Spanien,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Edo Lausin, Sergi, Barcelona / Spanien,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2023 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 4 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen. |
a)
19.07.2023
Wackerbauer |
1 |
a)
Blitz 23-346 GmbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Holding
AG, 80333 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens |
25.000,00 EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Dießen a.Ammersee, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Luther, Sandra, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.05.2023. |
a)
07.06.2023
Wackerbauer |