5 |
|
354.962,00
EUR |
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2024 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 63.912,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. |
a)
05.07.2024
Dr. Schwarz |
4 |
c)
Im In-und Ausland Rechte und
Beteiligungen an Unternehmen zu
erwerben, zu halten, zu veräußern und zu
verwalten sowie andere
Vermögengegenstände zu erwerben. zu
halten, zu veräußern und zu verwalten und
alle damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte, insbesondere solche der
Konzernfinanzierung, zu tätigen. |
291.050,00
EUR |
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2024 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 266.050,00 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert:
Gegenstand des Unternehmens, Stammkapital. |
a)
09.04.2024
Wackerbauer |
3 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bacher, Christina, München, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stoll, Viktor, München, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
20.03.2024
Baier |
2 |
a)
Artemis Healthcare Holding GmbH
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Prinzregentenstraße 61 c/o Armira, 81675
München |
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bacher, Christina, München, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Luther, Sandra, Vaterstetten, * ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Dießen am Ammersee,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lott-Stroe, Thomas, München, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2023 mit Nachtrag
vom 06.03.2024 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 5
(Stammkapital), die Streichung des § 9 (Gründungskosten)
und die Umnummerierung der bisherigen §§ 10 - 11 in die §§
9 - 10 der Satzung beschlossen. |
a)
08.03.2024
Wackerbauer |
1 |
a)
Blitz 23-493 GmbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Holding
AG, 80333 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens |
25.000,00 EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Dießen am Ammersee,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Luther, Sandra, Vaterstetten, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.10.2023. |
a)
28.11.2023
Dr. Müller |