2 |
a)
Firma geändert; nun:
Arverio Drive GmbH
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Rotebühlplatz 21 - 25, 70178 Stuttgart |
|
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam.
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Amini, Ramin Fabian, München, * ‒.‒.‒‒
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Petersen, Stefanie Cornelia, Stuttgart,
* ‒.‒.‒‒ |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2024 mit
Nachträgen vom 14.06.2024 und vom 23.07.2024 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. |
a)
25.07.2024
Wenzel |
4 |
b)
Sitz verlegt; nun:
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB
793436) |
|
|
|
b)
Das Registerblatt ist geschlossen. |
a)
27.02.2024
Miller |
1 |
a)
Go-Drive Verleihgesellschaft mbH
b)
Sitz verlegt; nun:
Stuttgart
Geschäftsanschrift:
Rotebühlplatz 23-25, 70178 Stuttgart
c)
Die Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) im
Bereich der Beförderung von Personen per
Bus und Bahn auf nationalem Gebiet.
Insbesondere ist die Überlassung von
Arbeitnehmern für die Bereiche des
Fahrbetriebes, Leitstelle, Betriebsplanung
sowie Schulungen und Training dieser (z.B.
Trainer, Prüfer etc.) hiervon
eingeschlossen. |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Amini, Ramin Fabian, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Petersen, Stefanie Cornelia, Stuttgart,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rehfeldt, Christian, Kehl, * ‒.‒.‒‒ |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Töpfner, Larissa, Ostfildern, * ‒.‒.‒‒ |
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.08.2022 mit Änderung vom
15.05.2023.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz)
beschlossen.
Der Sitz ist von Essingen (Amtsgericht Ulm HRB 745199)
nach Stuttgart verlegt. |
a)
21.02.2024
Reusch
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.11.2022 |
3 |
|
|
b)
Ergänzung zur Eintragung unter lfd. Nr. 2:
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lemke, Gordon, Kipfenberg, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
16.05.2023
Hoof |
2 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rehfeldt, Christian, Kehl, * ‒.‒.‒‒
Geschäftsführer:
Lemke, Gordon, Kipfenberg, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen. |
a)
16.05.2023
Hoof |