5 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cremer, Celina, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lohoff, Mathias, Heiligenhaus, * ‒.‒.‒‒
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Visser, Mattijs, Hilversum / Niederlande,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Fonjong Tedah, Bryne, Essen, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
27.03.2024
Wyczisk |
4 |
a)
Aton Projects GmbH
c)
Die Planung, Beschaffung, Errichtung,
Unterhaltung und Überwachung von
Photovoltaikanlagen; die Erbringung sowie
der Einkauf von Dienst- und
Werkleistungen aller Art, die mit dem
Unternehmensgegenstand
zusammenhängen oder geeignet sind
diesen zu fördern. |
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 13.02.2024
beschlossen, die Firma, den Gegenstand des Unternehmens
sowie den Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 1 (Firma,
Sitz) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern. |
a)
15.02.2024
Braun |
3 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Müller, Volker, München, * ‒.‒.‒‒
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Lohoff, Mathias, Heiligenhaus, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
03.11.2023
Clemens |
2 |
|
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 23.02.2023
bschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu
ändern. |
a)
27.02.2023
Braun |
1 |
a)
E.ON 55. Verwaltungs GmbH
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Brüsseler Platz 1, 45131 Essen
c)
Das Halten und Verwalten eigenen
Vermögens. |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Müller, Volker, München, * ‒.‒.‒‒
Geschäftsführer:
Cremer, Celina, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.06.2022 |
a)
09.12.2022
Dr. Hamme |