HRB 162728 B: Aurelia Callas Media Berlin GmbH, Berlin, Friedrichstraße 171, 10117 Berlin. Geschäftsführer: 4. Molnar, Marcus, * ‒.‒.‒‒, Homburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
HRB 162728 B: Aurelia Callas Media Berlin GmbH, Berlin, Friedrichstraße 171, 10117 Berlin. Firma: Aurelia Callas Media Berlin GmbH; Gegenstand: Verlagstätigkeit; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schilde, Dettleff; Geschäftsführer: 3. Strese, Ruedi, * ‒.‒.‒‒, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 (Firma) und 3 (Gegenstand).
HRB 162728 B: Alpe Nordsee Verlag GmbH, Berlin, Friedrichstraße 171, 10117 Berlin. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Keller, Rainer
HRB 201184:Alpe Nordsee Verlag GmbH, München, Machtlfinger Str. 26, 81379 München.Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Berlin. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 171, 10117 Berlin. Sitz verlegt nach Berlin (nun Amtsgericht Charlottenburg HRB 162728 B).
HRB 162728 B: Alpe Nordsee Verlag GmbH, Berlin, Friedrichstraße 171, 10117 Berlin. Firma: Alpe Nordsee Verlag GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 171, 10117 Berlin; Gegenstand: Betreiben eines Musik- und Bücherverlages. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1. Keller, Rainer, * ‒.‒.‒‒, St. Ingbert; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2. Schilde, Dettleff, * ‒.‒.‒‒, Burgebrach; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 21.08.2012 mit Nachtrag vom 28.08.2012. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.09.2014 ist der Sitz der Gesellschaft von München (Amtsgericht München, HRB 201184) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Sitz). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 04.10.2012
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen