37 |
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
gelöscht:
Ausländische Zweigniederlassung:
Bühler GmbH - Finnish Branch, Beilngries,
Deutschland/Finnland (Patentti-ja
Rekisterihallitus, 3224757-7)
EUID: FIFPRO.3224757-7,
Geschäftsanschrift: Eichstätter Straße 49,
92339 Beilngries, Deutschland/Finnland |
|
|
|
|
a)
02.09.2024
Vock |
36 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Groß, Konrad, Kinding, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Raddau, Ramón, Dietfurt a.d.Altmühl,
* ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Häfeli, Mike, Oberuzwil / Schweiz, * ‒.‒.‒‒ |
Prokura erloschen:
Groß, Konrad, Kinding, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Raddau, Ramon, Dietfurt, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
08.12.2023
Vock |
35 |
|
|
b)
Personendaten (Wohnort) geändert, nun:
Geschäftsführer:
Häfeli, Mike, Oberuzwil / Schweiz, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
30.03.2023
Vock |
34 |
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
Bühler GmbH - Finnish Branch, Beilngries,
Deutschland/Finnland (Patentti-ja
Rekisterihallitus, 3224757-7)
EUID: FIFPRO.3224757-7,
Geschäftsanschrift: Eichstätter Straße 49,
92339 Beilngries, Deutschland/Finnland |
|
|
|
|
a)
08.03.2023
Vock |
33 |
|
|
|
Prokura erloschen:
Daniel, Tobias, Lahnau, * ‒.‒.‒‒
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beckenbauer, Veronika Maria, Beilngries,
* ‒.‒.‒‒
Demmler, Simon Hermann, Beilngries,
* ‒.‒.‒‒ |
|
a)
14.10.2022
Vock |