Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Härtel, Lars-Eric, Beindersheim, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt. |
|
|
a)
05.12.2023
Schokuri
b)
Fall 5 |
4 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stiller, Jirko, Groß-Gerau, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
13.10.2023
Rapp
b)
Fall 4 |
HRB 89967: Behr Büttelborn Landwirtschaftsgesellschaft mbH, Büttelborn, Weidengewann 1, 64572 Büttelborn. Bestellt als Geschäftsführer: Stiller, Jirko, Groß-Gerau, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Behr Büttelborn Landwirtschaftsgesellschaft mbH, Büttelborn, Weidengewann 1, 64572 Büttelborn. Mit der BEHR AG, Seevetal-Ohlendorf (AG Lüneburg, HRB 111441) als herrschendem Unternehmen ist am 27.06.2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Behr Büttelborn Landwirtschaftsgesellschaft mbH, Büttelborn, Weidengewann 1, 64572 Büttelborn. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.04.2011. Geschäftsanschrift: Weidengewann 1, 64572 Büttelborn. Gegenstand: der Erwerb, das Halten und Verwalten inkl. Nutzungsüberlassung von landwirtschaftlichen Grundstücken und Gebäuden sowie die Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen an landwirtschaftliche Betriebe, insbesondere im räumlichen Bereich von Büttelborn. Stammkapital: 200.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Behr, Rudolf, Seevetal, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.