Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
a)
Berg am Chiemsee GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Greimelstraße 28A, 83236 Übersee am
Chiemsee
c)
Handelsgeschäfte und Dienstleistungen
aller Art, die mit Groß-, Einzel- und
Versandhandel von Sportartikeln,
insbesondere im maritimen Bereich,
zusammenhängen in der Vertriebsform
sowohl des Online- als auch des
stationären Handels, die Beteiligung an
Unternehmen sowie die Erbringung von
Beratungsleistungen. |
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Renziehausen, Jan, Ratingen, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berg, Richard, Übersee am Chiemsee,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2024 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 und damit
der Firma und der Ziffer 2.1 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen. |
a)
10.09.2024
Pollmächer |
4 |
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Wehrhahn 100, 40211 Düsseldorf |
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Miki, Koichi, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Renziehausen, Jan, Ratingen, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
30.03.2023
Peetz |
HRB 159955: Peachwind Offshore GmbH, Hamburg, Schirmerstraße 76, 40211 Düsseldorf. Neuer Sitz: Düsseldorf. Der Sitz ist nach Düsseldorf (jetzt Amtsgericht Düsseldorf, HRB 91043, Firma jetzt: Peachwind Offshore Wind GmbH) verlegt.
HRB 91043: Peachwind Offshore Wind GmbH, Düsseldorf, Schirmerstr. 76, 40211 Düsseldorf. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.10.2019, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 (1.2) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 159955) nach Düsseldorf beschlossen. Geschäftsanschrift: Schirmerstr. 76, 40211 Düsseldorf. Gegenstand: Das Halten und Verwalten der Beteiligung an Gesellschaften, die (indirekt) Beteiligungen an Gesellschaften halten, die im Bereich Offshore-Windparks tätig sind. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Miki, Koichi, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 159955: "Ad acta" 1089. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, Burchardstraße 24, 20095 Hamburg. Die Gesellschafterversammlung vom 04.08.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen Ziffern 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3.2 (Geschäftsjahr). Neue Firma: Peachwind Offshore GmbH. Änderung zur Geschäftsanschrift: Schirmerstraße 76, 40211 Düsseldorf. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten der Beteiligung an Gesellschaften, die (indirekt) Beteiligungen an Gesellschaften halten, die im Bereich Offshore-Windparks tätig sind. Bestellt Geschäftsführer: Miki, Koichi, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Döhle, Hella, Hamburg, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen