2 |
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Verwaltung von Spezial-AlF auf
Grundlage einer Registrierung nach § 44 in
Verbindung mit § 2 Abs. 4 KAGB als
externe Kapitalverwaltungsgesellschaft,
einschließlich der Beteiligung als
geschäftsführender Gesellschafter an von
der Kapitalverwaltungsgesellschaft selbst
verwalteten Spezial-AlF.
Weiterhin ist Gegenstand des
Unternehmens die Verwaltung von
Arbeitnehmerbeteiligungssystemen im
Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 6 Var. 1 KAGB.
Die Gesellschaft betreibt keine
erlaubnispflichtigen Geschäfte nach dem
KWG und nach der GewO. |
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2 (Gegenstand
des Unternehmens), Ziffer 6 (Gesellschafterbeschlüsse)
beschlossen. |
a)
09.10.2023
Ehnes |
4 |
a)
Firma geändert, nun:
CONSTELLATION Investment GmbH
b)
Sitz verlegt, nun:
Freiburg im Breisgau
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Schnewlinstr. 6, 79098 Freiburg im
Breisgau |
|
|
|
b)
Sitz verlegt nach Freiburg im Breisgau (nun Amtsgericht
Freiburg im Breisgau HRB 729372). |
a)
29.08.2023
Drexler |
1 |
a)
Bisher: "Blitz 23-252 GmbH" (Amtsgericht
München HRB 282474); nun:
CONSTELLATION Investment GmbH
b)
Sitz verlegt; nun:
Freiburg im Breisgau
Neue
Geschäftsanschrift:
Schnewlinstraße 6, 79098 Freiburg im
Breisgau
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens. |
25.000,00
EUR |
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen ergänzt in:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Geschäftsführer können von den
Beschränkungen des § 181 BGB allgemein
befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Kenk, Ulrich Martin, Bad Krozingen, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.01.2023.
Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Der Sitz ist von München (Amtsgericht München HRB
282474) nach Freiburg im Breisgau verlegt. |
a)
22.08.2023
Ehnes
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.02.2023 |
3 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kenk, Ulrich Martin, Bad Krozingen, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Rupprechter, Raffael, Pfäffikon / Schweiz,
* ‒.‒.‒‒ |
Prokura erloschen:
Jochum, Stefan, Wintherthur/Schweiz,
* ‒.‒.‒‒ |
|
a)
18.07.2023
Drexler |
2 |
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Nymphenburger Str. 1 c/o Osborne Clarke,
80335 München |
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rupprechter, Raffael, Pfäffikon / Schweiz,
* ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Gröbenzell, * ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Luther, Sandra, München, * ‒.‒.‒‒ |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Jochum, Stefan, Wintherthur/Schweiz,
* ‒.‒.‒‒ |
|
a)
23.03.2023
Drexler |