5 |
|
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor:
Dr. Pejko, Daniel, Niddatal, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Krause, Thomas, München, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
04.12.2023
Ema |
4 |
|
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor:
Herrmann, Thomas, Salzburg/ Österreich,
* ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Friedl, Andrea Maria, Elsbethen/ Österreich,
* ‒.‒.‒‒ |
|
a)
01.08.2023
Eckl-Dimpflmaier |
3 |
|
|
|
|
a)
Die Hauptversammlung vom 25.01.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um -
12.400.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital),
8 (Zusammensetzung und Amtszeit des Verwaltungsrats), 9
(Vorsitz im Verwaltungsrat) sowie die Streichung der §§ 10,
11 und 14 der Satzung beschlossen. Die nachfolgende
Nummerierung der §§ wurde entsprechend angepasst.
Geändert wurden mit Satzungsbeschluss der
Gesellschaftsversammlung ferner die §§ 12 (bisher 15,
Ausschüsse), 13 (bisher 16, Vertraulichkeit), 14 (bisher 17,
Vergütung des Verwaltungsrats), 15 (bisher 18, Bestellung der
geschäftsführenden Direktoren), 20 (bisher 23, Einberufung
der Hauptversammlung) sowie 22 (bisher 25, Stimmrecht). |
a)
07.03.2023
Inderwiesen
b)
Eintragung Nr. 2 Spalte 6
a) von Amts wegen
berichtigt |
2 |
|
3.000.000,00
EUR |
|
|
a)
Die Hauptversammlung vom 25.01.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um -
12.400.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital),
8 (Zusammensetzung und Amtszeit des Verwaltungsrats), 9
(Vorsitz im Verwaltungsrat) sowie die Streichung der §§ 10,
11 und 14 der Satzung beschlossen. Die nachfolgende
Nummerierung der §§ wurde entsprechend angepasst.
Geändert wurden mit Satzungsbeschluss der
Gesellschaftsversammlung ferner die §§ 12 (bisher 15,
Ausschüsse), 13 (bisher 16, Vertraulichkeit), 15 (bisher 18,
Bestellung der geschäftsführenden Direktoren), 20 (bisher 23,
Einberufung der Hauptversammlung) sowie 22 (bisher 25,
Stimmrecht). |
a)
05.03.2023
Inderwiesen |
1 |
a)
Brückner Group SE
b)
Siegsdorf
Geschäftsanschrift:
Königsberger Straße 5-7, 83313 Siegsdorf
c)
Herstellung und Vertrieb von Geräten,
Apparaten, Maschinen und Sonderanlagen,
insbesondere für die Kunststoffindustrie
sowie für angrenzende Industriezweige |
15.400.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Schneider, Maximilian, Inzell, * ‒.‒.‒‒
Geschäftsführender Direktor:
Dr. von Wiedersperg, Axel, Teisendorf,
* ‒.‒.‒‒ |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor:
Bern, Thomas, Piding, * ‒.‒.‒‒
Friedl, Andrea Maria, Elsbethen, * ‒.‒.‒‒
Gehrmann, Christoph, Bad Feilnbach,
* ‒.‒.‒‒
Dr. Größ, Alexandra, Schnaitsee, * ‒.‒.‒‒
Dr. Grünewald, Jens, Traunstein, * ‒.‒.‒‒
Krause, Thomas, München, * ‒.‒.‒‒
Reiser, Harald Anton, Bad Reichenhall,
* ‒.‒.‒‒
Wiebecke, Florian, Stuttgart, * ‒.‒.‒‒ |
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 24.11.2022.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Brückner
Group AG mit dem Sitz in Siegsdorf (Amtsgericht Traunstein
HRB 31583). |
a)
11.01.2023
Köninger |