Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
6 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dietz, Gert, Kirchberg an der Murr, * ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dietz, Dustin, Marbach, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dietz, Patrick, Stuttgart, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dietz, Fabian, Ludwigsburg, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
22.02.2023
Kunzelmann |
1 |
a)
Brendle-Behnisch GmbH
b)
Würzburg
c)
ist die Übernahme und Verwaltung von
Industrie- und Handelsunternehmen, sowie
die Geschäftsführung von solchen
Unternehmen, insbesondere die Beteiligung
als persönlich haftender Gesellschafter an
der Kommanditgesellschaft unter der Firma
Bayla Früchteverwertung Franz G. Brendle -
nachstehend KG genannt-. Gegenstand der
KG ist die Herstellung und der Vertrieb von
Fruchtsaft, Fruchtnektar sowie das
Betreiben artverwandter Geschäfte. Die
Gesellschaft darf andere Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art übernehmen,
vertreten und sich an solchen Unternehmen
beteiligen. Sie darf auch
Zweigniederlassungen errichten. Die
Gesellschaft ist ferner berechtigt,
Unternehmensverträge, insbesondere
Gewinnabführungs- und
Beherrschungsverträge abzuschließen. |
50.000,00
DEM |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dietz, Gert, Kaufmann, Osterburken
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.03.1995 |
a)
21.11.2002
Thoma
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.06.1995.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 5 ff So. |
HRB 5265: Brendle-Behnisch GmbH, Würzburg, Delpstraße 11, 97084 Würzburg. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dietz, Patrick, Kirchberg, * ‒.‒.‒‒. Personendaten ergänzt, nun: Geschäftsführer: Dietz, Gert, Kirchberg an der Murr, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 5265: Brendle-Behnisch GmbH, Würzburg, Seilerstraße 15, 97084 Würzburg. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Delpstraße 11, 97084 Würzburg.
HRB 5265: Brendle-Behnisch GmbH, Würzburg, Seilerstraße 15, 97084 Würzburg. Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2016 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Stammkapital Vertretungsregelung. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Dietz, Patrick, Kirchberg, * ‒.‒.‒‒; Dietz, Dustin, Marbach, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.