Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
b)
Helmstadt
Geschäftsanschrift:
Sonnenstraße 12, 97264 Helmstadt
c)
Die Übernahme der Verwaltung und
Geschäftsführung anderer Gesellschaften
mit oder ohne kapitalmäßige Beteiligungen
an diesen Gesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende,
geschäftsführende Gesellschafterin der CIP
Immobilien GmbH & Co. KG mit Sitz in
Helmstadt, deren Gegenstand wiederum die
Verwaltung eigenen Vermögens ist, sowie
die betriebswirtschaftliche Beratung von
Gewerbetreibenden und die Übernahme von
Verwaltungstätigkeiten. |
|
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dorer, Nicolai, Haslach, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2024 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. |
a)
09.07.2024
Tachkov |
HRB 13707: CIO Verwaltungs GmbH, Schollbrunn, Zur Kartause 1, 97852 Schollbrunn. Bestellt: Geschäftsführer: Schlechtweg, Carsten, Altertheim, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 13707: CIO Verwaltungs GmbH, Schollbrunn, Zur Kartause 1, 97852 Schollbrunn. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schlechtweg, Carsten, Altertheim, * ‒.‒.‒‒. Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Geschäftsführer: Dorer, Nicolai, Hüfingen, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 13707: CIO Verwaltungs GmbH, Bischbrunn, Grundstraße 1, 97836 Bischbrunn-Oberndorf. Die Gesellschafterversammlung vom 22.10.2020 hat die Änderung der §§ 1 (Firma, Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Schollbrunn. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Zur Kartause 1, 97852 Schollbrunn. Gegenstand geändert, nun: Neuer Unternehmensgegenstand: Übernahme der Verwaltung und Geschäftsführung anderer Gesellschaften mit oder ohne kapitalmäßigen Beteiligungen an diesen Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der CIO Admin GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Schollbrunn, deren Gegenstand die Verwaltung eigenen Vermögens ist, sowie betriebswirtschaftliche Beratung von Gewerbetreibenden und Übernahme von Verwaltungstätigkeiten.
HRB 13707: CIO Verwaltungs GmbH, Bischbrunn, Grundstraße 1, 97836 Bischbrunn-Oberndorf. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 19.05.2017. Geschäftsanschrift: Grundstraße 1, 97836 Bischbrunn-Oberndorf. Gegenstand des Unternehmens: Übernahme der Verwaltung und Geschäftsführung anderer Gesellschaften mit oder ohne kapitalmäßige Beteiligungen an diesen Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der CIO Admin GmbH & Co. KG mit Sitz in Bischbrunn, deren Gegenstand wiederum die Verwaltung eigenen Vermögens ist. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Dies gilt auch für Liquidatoren. Bestellt: Geschäftsführer: Dorer, Nicolai, Würzburg, * ‒.‒.‒‒; Schlechtweg, Carsten, Altertheim, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.