Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
|
|
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Zappulli, Mauro, Brüssel / Belgien, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
18.08.2023
Köhn |
HRB 9348: CT Biocarbonic GmbH, Zeitz, Albrechtstraße 54, 06712 Zeitz. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mariotti, Andrea, Mailand, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Zappulli, Mauro, Seneffe / Belgien, * ‒.‒.‒‒. Prokura erloschen: Walther, Lothar, Koblenz, * ‒.‒.‒‒. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Seyboth, Daniel, Weißenfels, * ‒.‒.‒‒.
HRB 9348: CT Biocarbonic GmbH, Zeitz, Albrechtstraße 54, 06712 Zeitz. Die Gesellschafterversammlung vom 16.6.2016 mit Nachtrag vom 12.9.2016 hat die Änderung der §§ 7 (Vertretung), 11 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rossa, Markus, Heppenheim, * ‒.‒.‒‒; Walther, Lothar, Koblenz, * ‒.‒.‒‒.
HRB 9348:CT Biocarbonic GmbH, Zeitz, Albrechtstraße 54, 06712 Zeitz.Bestellt: Geschäftsführer: Mariotti, Andrea, Mailand / Italien, * ‒.‒.‒‒, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Biedenkopf, Peter, Kirchseeon, * ‒.‒.‒‒.
CT Biocarbonic GmbH, Zeitz, Albrechtstraße 54, 06712 Zeitz.Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.06.2009. Geschäftsanschrift: Albrechtstraße 54, 06712 Zeitz. Gegenstand des Unternehmens: Herstellung und Verkauf von flüssiger Kohlensäure. Stammkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Lang, Mathias, Mannheim, * ‒.‒.‒‒. Geschäftsführer: Dr. Biedenkopf, Peter, Kirchseeon, * ‒.‒.‒‒, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.