2 |
|
|
|
1.
Hielscher, Timo, * ‒.‒.‒‒, Es-
sen
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen
2.
Hund, Alexander, * ‒.‒.‒‒,
Leonberg
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen
3.
Stosic, Alen, * ‒.‒.‒‒, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen |
|
a)
16.02.2024
Steinberg |
20 |
b)
Berlin |
|
|
|
b)
Der Sitz ist nach Berlin (jetzt Amtsgericht Charlottenburg HRB
256995 B) verlegt. |
a)
12.10.2023
Weinert |
1 |
a)
CTP Germany II GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Lietzenburger Straße 75, 10719
Berlin
c)
Wasserbau, Taucherei und Besor-
gung und Durchführung maritimer
Dienst- und Werkleistungen im
weitesten Sinne. |
520.000,00 EUR |
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Vos, Remon, * ‒.‒.‒‒, Cesky
Sternberk/Tschechische Republik
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Wilkinson, Richard John,
* ‒.‒.‒‒, Wien/Österreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
26.08.1993
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 21.11.2019
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.08.2023
ist der Sitz der Gesellschaft von
Wilhelmshaven (Amtsgericht
Oldenburg (Oldenburg), HRB
130332) nach Berlin verlegt und
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 1 (Sitz).
b)
Folgende Gesellschaften sind bis-
her auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
Tank- und Schiffsreinigungsgesell-
schaft mbH mit Sitz in Wilhelms-
haven (Amtsgericht Oldenburg,
HRB 130016);
CTP Germany III GmbH mit Sitz
in Wilhelmshaven (Amtsgericht Ol-
denburg, HRB 210488) |
a)
02.10.2023
Berge
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
26.08.1993 |
19 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zehetmayr, Patrick, Klosterneuburg / Österreich,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vos, Remon, Cesky Sternberk / Tschechische
Republik, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
27.03.2023
Weinert |
18 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zehetmayr, Patrick, Klosterneuburg / Österreich,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
17.11.2022
Weinert |