Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Feldmann, Marion, Herzlake, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft als Vertreterin des
Caritasverbandes für die Diözese Osnabrück
e.V. (Amtsgericht Osnabrück VR 1132)
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Drees, Marcus, Emsbüren, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
(Gesellschafterversammlung) beschlossen. |
a)
13.12.2022
Lang |
HRB 210924: Caritas Emsland-Mitte Pflege GmbH, Osnabrück, Domhof 18, 49716 Meppen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Kuhstraße 42, 49716 Meppen.
HRB 210924: Caritas Emsland-Mitte Pflege GmbH, Osnabrück, Domhof 18, 49716 Meppen. Die Gesellschafterversammlung vom 30.03.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Auflösung der Gesellschaft) beschlossen.
HRB 210924: Caritas Emsland-Mitte Pflege GmbH, Osnabrück, Knappsbrink 58, 49080 Osnabrück. Änderung zur Geschäftsanschrift: Domhof 18, 49716 Meppen.
HRB 210924: Caritas Emsland-Mitte Pflege GmbH, Osnabrück, Knappsbrink 58, 49080 Osnabrück. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.10.2016. Geschäftsanschrift: Knappsbrink 58, 49080 Osnabrück. Gegenstand: die Verwirklichung der Aufgaben der Caritas als Lebens- und Wesensäußerung der Katholischen Kirche durch die Förderung und Unterhaltung von stationären, teilstationären und ambulanten Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstiger caritativer Einrichtungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Drees, Marcus, Emsbüren, * ‒.‒.‒‒, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft als Vertreter des Caritasverbandes für die Diözese Osnabrück (Amtsgericht Osnabrück VR 1132) Rechtsgeschäfte abzuschließen.