Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkungen |
6 |
|
|
a)
Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind meh-
rere Liquidatoren bestellt, wird die
Gesellschaft durch sämtliche Liquida-
toren gemeinsam vertreten.
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Hein, Winfried
Änderung zu Nr. 2:
Liquidator:
Hein, Sebastian, * ‒.‒.‒‒, Wedel |
|
b)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.06.2023
ist die Gesellschaft aufgelöst. |
a)
14.07.2023
Boye |
HRB 2266 PI: Carstenfelder Baumschulen Pflanzenhandel GmbH, Wedel, Rövkampsweg 7, 22880 Wedel. Geschäftsführer: 2. Hein, Sebastian, * ‒.‒.‒‒, Wedel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
HRB 2266 PI: Carstenfelder Baumschulen Pflanzenhandel GmbH, Wedel, Rövkampsweg 7, 22880 Wedel. Kapital: 127.900,00 EUR; Änderung zu Nr. 1: Wohnortwechsel; Geschäftsführer: Hein, Winfried, * ‒.‒.‒‒, Wedel, Baumschuler; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.05.2019 und 26.09.2019 ist das Stammkapital auf 127.822,97 EUR umgestellt, sodann auf 127.900,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5, § 6 und § 8.
HRB 2266 PI: Carstenfelder Baumschulen Pflanzenhandel GmbH, Wedel, Rövkampsweg 7, 22880 Wedel. Geschäftsanschrift: Rövkampsweg 7, 22880 Wedel; Änderung zu Nr. 1: Übernahme Geburtsdatum; Geschäftsführer: Hein, Winfried, * ‒.‒.‒‒, Tornesch, Baumschuler; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.