3 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sguizzardi, Simone, Bad Vilbel, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haas, Markus, Langquaid, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
26.03.2024
Stegemann |
2 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Withers, Glenn Campbell, Gentilino / Schweiz,
* ‒.‒.‒‒ |
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Deck, Alexej, Köln, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
06.11.2023
Schmied |
7 |
b)
Sitz verlegt, nun:
Overath
Geschäftsanschrift:
Zum Schlingenbach 17, 51491 Overath |
|
|
|
b)
Der Sitz ist nach Overath (jetzt Amtsgericht Köln HRB
112048) verlegt.
Das Registerblatt ist geschlossen. |
a)
26.09.2022
Schreiner
b)
Fall 7 |
1 |
a)
Cavotec Germany GmbH
b)
Overath
Geschäftsanschrift:
Zum Schlingenbach 17, 51491 Overath
c)
der weltweite Vertrieb, das Marketing, die
Projektierung und der Handel mit sog.
zentralen Unterflur Anlagen mit Pop-Up
Einheiten und mobilen Systemen, um
Flugzeuge / Hubschrauber mit Energie,
aufbereiteter Luft und Frischwasser zu
versorgen sowie deren Abwässer zu
entsorgen; Umschlagssystemen,
Betankungsanlagen und Sicherheitstechnik
für Kraftstoff und anderen Flüssigkeiten
sowie damit zusammenhängenden Anlagen
zum Messen, Fördern und Regeln von
strömenden Medien und Apparaten für die
Energieübertragung und elektrischen
Geräten für die Energiezuführung
rotierender Systeme sowie industrieller
Sicherheitsfunkfernsteuerungen, welche
von den Produktionsstätten der Cavotec -
Gruppe hergestellt werden sowie
verwandte Geschäfte einschließlich des
Erwerbs und des Haltens von Beteiligungen
und der Gründung von
Zweigniederlassungen. Desweiteren
unterhält das Unternehmen
Produktionseinheiten, die für die
Entwicklung, Konstruktion, Fertigung,
Installation, Inbetriebnahme und Wartung
von vorgenannten Investitionsgütern für in-
und ausländische Märkte verantwortlich
sind. |
4.000.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Withers, Glenn Campbell, Gentilino / Schweiz,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Sguizzardi, Simone, Bad Vilbel, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
Einzelprokura:
Gieseke, Christoph, Bergisch Gladbach,
* ‒.‒.‒‒ |
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.11.2003
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Firma,
Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Dietzenbach (bisher
Amtsgericht Offenbach am Main HRB 50350) nach Overath
beschlossen. |
a)
19.09.2022
Engeland
b)
Tag der ersten
Eintragung:
24.11.2003 |