2 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jaenicke, Oliver, Berlin, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
20.06.2024
Brockfeld |
3 |
b)
Werlte |
|
|
|
b)
Der Sitz ist nach Werlte (jetzt Amtsgericht Onsabrück, HRB
220216) verlegt.
Das Registerblatt ist geschlossen. |
a)
04.04.2024
Krämer
b)
Fall 3 |
1 |
a)
Clean Tech Installation GmbH
b)
Werlte
Geschäftsanschrift:
Auf dem Sattel 6, 49757 Werlte
c)
Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und die Veräußerung von Beteiligungen an
anderen Gesellschaften sowie die
entgeltliche Erbringung von
Dienstleistungen, insbesondere
Managementdienstleistungen, für direkte
und indirekte Tochtergesellschaften sowie
für verbundene Unternehmen der
Gesellschaft. |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Jaenicke, Oliver, Berlin, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kowalski, Andreas Guido, Frankfurt am Main,
* ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.06.2023
Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz der
Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am
Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 131953)
nach Werlte beschlossen. |
a)
26.03.2024
Grawunder |
2 |
a)
Clean Tech Installation GmbH
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Auf dem Sattel 6, 49757 Werlte
c)
der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und
die Veräußerung von Beteiligungen an
anderen Gesellschaften sowie die
entgeltliche Erbringung von
Dienstleistungen, insbesondere
Managementdienstleistungen, für direkte
und indirekte Tochtergesellschaften sowie
für verbundene Unternehmen der
Gesellschaft. |
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jaenicke, Oliver, Berlin, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kowalski, Andreas Guido, Frankfurt am Main,
* ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Luther, Sandra, München, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Gogalla, Katja, Dießen am Ammersee,
* ‒.‒.‒‒ |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
4 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. |
a)
20.12.2023
Hack
b)
Fall 2 |
1 |
a)
Blitz F23-680 GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
c/o Blitzstart Holding AG, Maximiliansplatz
17, 80333 München
c)
Verwaltung des eigenen Vermögens |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführerin:
Luther, Sandra, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführerin:
Gogalla, Katja, Dießen am Ammersee,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.05.2023 |
a)
09.08.2023
Pussehl
b)
Fall 1 |