4 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rust, Heike, Basel / Schweiz, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ryser, Karin, Seftigen / Schweiz, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
11.12.2023
Große-Stemes |
3 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Güttler, Alexander, Düsseldorf,
* ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ewert, Michael, Mönchengladbach, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. |
|
|
a)
02.05.2023
Krommes |
2 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Selnes, Randi Mette, München, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Geiser, Roman, Arosa / Schweiz, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ryser, Karin, Seftigen / Schweiz, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
13.10.2022
Peetz |
3 |
|
|
|
|
b)
Sitz verlegt nach Düsseldorf (nun Amtsgericht Düsseldorf HRB
98556). |
a)
28.09.2022
Röslmaier |
1 |
a)
CommCo DE Beteiligungs GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o komm.passion GmbH, Himmelgeister
Straße 103 - 105, 40225 Düsseldorf
c)
Erwerb, Halten, Veräußerung und
Verwaltung von direkten oder indirekten
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
oder Unternehmen, Halten und Verwalten
eigenen Vermögens, entgeltliche Beratung,
Unterstützung und Management von
Beteiligungen mittels
betriebswirtschaftlicher und administrativer
Leistungen und Finanzierungsleistungen
sowie alle damit in Zusammenhang
stehenden Angelegenheiten, jeweils im In-
und Ausland. |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Gröbenzell, * ‒.‒.‒‒
Geschäftsführer:
Selnes, Randi Mette, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.04.2022
Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2022 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei die
Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München
HRB 276040) nach Düsseldorf beschlossen sowie Firma
(bisher Blitz 22-768 GmbH) und Gegenstand des
Unternehmens geändert. |
a)
15.09.2022
Sönnichsen |