2 |
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Ringeler Straße 63c, 49525 Lengerich |
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Akyayla, Derya, Osnabrück, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Milosescu, Dana Viorela, Lengerich, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
06.06.2023
Brockfeld |
2 |
b)
Osnabrück |
|
|
|
b)
Der Sitz ist nach Osnabrück (Amtsgericht Osnabrück HRB
218826) verlegt. |
a)
22.03.2023
Rohden |
1 |
a)
Complete Service GmbH
b)
Osnabrück
Geschäftsanschrift:
Bünder Straße 2, 49084 Osnabrück
c)
Das Gründen und Führen von Maklerbüros,
insbesondere im Rahmen von Franchise-
Systemen sowie die Vermittlung von
Immobilien und Darlehen |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cömertpay, Ugur, Bielefeld, * ‒.‒.‒‒
Geschäftsführerin:
Akyayla, Derya, Osnabrück, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.03.2014
Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Bielefeld (bisher Amtsgericht
Bielefeld HRB 45043) nach Osnabrück beschlossen. |
a)
20.03.2023
Schmidt |
5 |
b)
Bielefeld |
|
|
|
b)
Der Sitz ist nach Bielefeld (jetzt Amtsgericht Bielefeld, HRB
45043) verlegt. |
a)
02.11.2022
Helbig |
1 |
a)
Complete Service GmbH
b)
Bielefeld
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 142, 33647 Bielefeld
c)
Das Gründen und Führen von Maklerbüros,
insbesondere im Rahmen von Franchise-
Systemen sowie die Vermittlung von
Immobilien und Darlehen. |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Keil, Alexandra, Bielefeld, * ‒.‒.‒‒
Geschäftsführer:
Cömertpay, Ugur, Bielefeld, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.03.2014 mit Änderung vom
24.06.2016.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher
Amtsgericht Hamburg HRB 143067) nach Bielefeld
beschlossen. |
a)
31.10.2022
Meier |