HRB 10917: Copres GmbH Deutschland, Weeze, Am Nierspaß 4, 47652 Weeze. Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Weeze nach Rees beschlossen. Rees. Geschäftsanschrift: Goethestraße 5 c, 46459 Rees. Nicht mehr Geschäftsführer: Walter, Friedrich Georg, Weeze, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Geschäftsführer: van Eeuwijk, Lambertus Gerardus Maria, Rees, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Copres GmbH Deutschland, Lathen, Fehnring 73, 49762 Lathen. Weeze. Geschäftsanschrift: Am Nierspaß 4, 47652 Weeze. Der Sitz ist nach Weeze (jetzt AG Kleve HRB 10917) verlegt.
Copres GmbH Deutschland, Weeze, Am Nierspaß 4, 47652 Weeze. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.09.1978, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Lathen (bisher Amtsgericht Osnabrück HRB 203629) nach Weeze beschlossen. Geschäftsanschrift: Am Nierspaß 4, 47652 Weeze. Gegenstand: Veredlung und Verarbeitung von Kunststoffen, Gummiwaren und Metallprodukten jeder Art sowie der Handel mit diesen, ferner das Bedrucken von Kunststoffteilen im Siebdruckverfahren. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen gleicher Art und solchen Unternehmen, die ihren Zweck zu fördern geeignet sind, zu beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand de Unternehmens zusammenhängen und ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen, mit Ausnahme von Bankgeschäften im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Stellung einer persönlich haftenden Gesellschafterin zu übernehmen. Stammkapital: 51.200,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Walter, Friedrich Georg, Weeze, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Copres GmbH Deutschland, Borken, (Fehnring 73, 49762 Lathen).Der Sitz ist nach Lathen (jetzt Amtsgericht Osnabrück HRB 203629) verlegt.
Copres GmbH Deutschland, Lathen, Fehnring 73, 49762 Lathen.Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.09.1978, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Borken (bisher AG Coesfeld HRB 5302) nach Lathen beschlossen. Geschäftsanschrift: Fehnring 73, 49762 Lathen. Gegenstand: Veredlung und Verarbeitung von Kunststoffen, Gummiwaren und Metallprodukten jeder Art sowie der Handel mit diesen, ferner das Bedrucken von Kunststoffteilen im Siebdruckverfahren. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen gleicher Art und solchen Unternehmen, die ihren Zweck zu fördern geeignet sind, zu beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand de Unternehmens zusammenhängen und ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen, mit Ausnahme von Bankgeschäften im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Stellung einer persönlich haftenden Gesellschafterin zu übernehmen. Stammkapital: 51.200,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Walter, Friedrich Georg, HL Veghel/Niederande, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen