Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
6 |
|
|
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt:
Die Gesellschaft wird durch den/die
Liquidator/en vertreten.
b)
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt:
Liquidator:
Müller, Steve, Regensburg, * ‒.‒.‒‒ |
|
b)
Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des Amtsgerichts
Regensburg vom 12.06.2024 (Az. 4 IN 223/19) nach Anzeige
der Masseunzulänglichkeit eingestellt worden. Die
Gesellschaft bleibt aufgelöst. |
a)
11.07.2024
Janssen |
HRB 13831: DANTE GmbH, Regensburg, St.-Peters-Weg 15, 93047 Regensburg. Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Regensburg vom 01.08.2019 (Az. 4 IN 223/19) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 65 GmbHG.
HRB 13831: DANTE GmbH, Regensburg, St.-Peters-Weg 15, 93047 Regensburg. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schnarr, Daniel, Regensburg, * ‒.‒.‒‒.
HRB 13831:DANTE GmbH, Regensburg, Fröhliche-Türken-Straße 6, 93047 Regensburg.Geändert, nun: Geschäftsanschrift: St.-Peters-Weg 15, 93047 Regensburg.
DANTE GmbH, Regensburg, Fröhliche-Türken-Straße 6, 93047 Regensburg. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.08.2013. Geschäftsanschrift: Fröhliche-Türken-Straße 6, 93047 Regensburg. Gegenstand des Unternehmens: Betrieb von Gaststätten, Restaurants und sonstigen Gastronomieeinrichtungen, auch im Unterhaltungssektor. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Müller, Steve, Regensburg, * ‒.‒.‒‒; Schnarr, Daniel, Regensburg, * ‒.‒.‒‒.