4 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hornschuch, Susanne, Unterpleichfeld,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Minz, Christian Anton Michael, Hamburg,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
12.02.2024
Hirschmann |
3 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Zimdahl, Johannes, München, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hornschuch, Susanne, Unterpleichfeld,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
22.09.2023
Hirschmann |
2 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Minz, Christian Anton Michael, Hamburg,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Reinthaler, Manfred, Greding, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt. |
Einzelprokura:
Dr. Hagn, Sonja, Wettstetten, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
27.01.2023
Hirschmann |
2 |
b)
Greding |
|
|
|
b)
Der Sitz ist nach Greding (jetzt Amtsgericht Nürnberg HRB
41209, Firma jetzt: DEIN DENTAL Greding und Stammham
MVZ GmbH) verlegt. |
a)
20.12.2022
Thomas |
1 |
a)
DEIN DENTAL Greding und Stammham
MVZ GmbH
b)
Greding
Geschäftsanschrift:
Georg-Jobst-Gasse 6, 91171 Greding
c)
Die Gründung und der Betrieb eines oder
mehrerer Medizinischer
Versorgungszentren im Sinne des § 95 Abs.
1 SGB V zur Erbringung aller hiernach
zulässigen Zahnärztlichen Leistungen und
aller hiermit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten sowie die Bildung von
Kooperationen mit ambulanten und
stationären Leistungserbringern der
Krankenhausbehandlung und der Vorsorge
und der Rehabilitation sowie Kooperationen
mit nichtärztlichen Leistungserbringern im
Bereich des Gesundheitswesens
einschließlich des Angebots und der
Durchführung neuer zahnärztlicher
Versorgungsformen wie die integrierte
Versorgung. |
25.000,00 EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Minz, Christian Anton Michael, Hamburg,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Zimdahl, Johannes, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.12.2021.
Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2022 hat die
Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma (bisher St.
Franziskus MVZ21 Beteiligungsgesellschaft mbH), Sitz (bisher
Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 173744 ). |
a)
15.12.2022
Pfohl |