Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
6 |
b)
Melle
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Balgerbrück 3, 49328 Melle |
|
|
|
b)
Der Sitz ist nach Melle (jetzt Amtsgericht Osnabrück HR B
220833) verlegt. |
a)
30.09.2024
Gansel |
1 |
a)
Dillas GmbH
b)
Melle
Geschäftsanschrift:
Balgerbrück 3, 49328 Melle
c)
der Handel mit und die Vermietung von
Kraftfahrzeugen sowie Serviceleistungen
für Kraftfahrzeuge, der Handel mit
Baustoffen, Werkzeugen und Autoteilen
sowie alle damit im Zusammenhang
stehenden Tätigkeiten |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zefi, Valentina, Enger, * ‒.‒.‒‒
Geschäftsführer:
Langermann, Maik, Bünde, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.06.2010
Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Bünde (bisher Amtsgericht
Bad Oeynhausen HRB 12113) nach Melle beschlossen. |
a)
23.09.2024
Schmidt |
HRB 12113: Dillas GmbH, Bünde, Rilkestraße 3-7, 32257 Bünde. Nicht mehr Geschäftsführer: Czebieniak, Bogdan Stanislaw, Enger, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Geschäftsführer: Zefi, Valentina, Enger, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 12113: Dillas GmbH, Bünde, Rilkestraße 3-7, 32257 Bünde. Geschäftsführer: Czebieniak, Bogdan Stanislaw, Enger, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Zefi, Valentina, Rödinghausen, * ‒.‒.‒‒.
Dillas GmbH, Bünde, Engerstraße 91, 32257 Bünde. Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Rilkestraße 3-7, 32257 Bünde. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel mit und Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie Serviceleistungen für Kraftfahrzeuge, der Handel mit Baustoffen, Werkzeugen und Autoteilen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen