28 |
|
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Samardzic, Sandra, Salzburg / Österreich,
* ‒.‒.‒‒ |
|
a)
08.05.2024
Eckl-Dimpflmaier |
27 |
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Maisstr. 10, 83457 Bayerisch Gmain |
|
|
|
|
a)
21.03.2024
Koródi |
26 |
|
|
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Ausgeschieden:
Liquidator:
Klöckner, Thomas, Planegg, * ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Liquidator:
Mathes, Oliver, Oberengstringen / Schweiz,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schubert, Rajko Peter, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Nell, Martin, Siegen, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
b)
Die Gesellschaft wird fortgesetzt. |
a)
29.02.2024
Ema |
25 |
|
|
a)
Von Amts wegen gemäß § 384 Abs. 2 FamFG
geändert, nun:
Die Gesellschaft wird durch den/die
Liquidator/en vertreten.
b)
Von Amts wegen gemäß § 384 Abs. 2 FamFG
geändert, nun:
Liquidator:
Mathes, Oliver, Oberengstringen / Schweiz,
* ‒.‒.‒‒
Von Amts wegen gemäß § 384 Abs. 2 FamFG
geändert, nun:
Liquidator:
Klöckner, Thomas, Planegg, * ‒.‒.‒‒ |
|
b)
Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des Amtsgerichts
Traunstein vom 16.10.2023 (Az. 4 IN 308/17) mit Zustimmung
der Gläubiger eingestellt. |
a)
16.01.2024
Ema |
24 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lukofnak, Karl Heinz, Krottendorf-Gaisfeld /
Österreich, * ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Novak, Michael, Deutschlandsberg / Österreich,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Mathes, Oliver, Oberengstringen / Schweiz,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Klöckner, Thomas, Planegg, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
10.02.2023
Inderwiesen |