Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkun-
gen |
5 |
a)
Dorfner BA GmbH
c)
Die geschäftsmäßige Hilfeleistung
in Steuersachen sowie die damit
vereinbaren Tätigkeiten gem. §
33 StBerG i.V.m. 8 57 Abs. 3 St-
BerG. Weiter die Ausübung des
freien Berufs des beratenden Be-
triebswirts. Dazu gehört insbeson-
dere die Beratung von Unterneh-
men auf dem Gebiet der Strategie-
und Geschäftsentwicklung, Orga-
nisation, Informationstechnologie
und des Marketings.
Die Gesellschaft schafft die für ih-
ren Gesellschaftsgegenstand nach
Abs. 1 erforderlichen personellen,
sachlichen und räumlichen Vor-
aussetzungen und tätigt die damit
verbundenen Geschäfte. Unver-
einbare Tätigkeiten nach dem Be-
rufsrecht der Steuerberater sind
ihr nicht gestattet. |
|
b)
Geschäftsführer:
3.
Dr. Elm, Winfried Anton,
* ‒.‒.‒‒, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten |
|
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.11.2023
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst insbesondere geändert in Fir-
ma, Gegenstand und Geschäftsfüh-
rung/Vertretung. |
a)
21.06.2024
Mallison |
4 |
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Moe Dorfner, Hentigstraße 18
A, 10318 Berlin |
|
b)
Änderung zu Nr. 2:
den Vornamen betreffend
Geschäftsführer:
Dorfner, Moe, * ‒.‒.‒‒, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen |
|
|
a)
08.05.2023
Kremer |
HRB 163324 B: Firma / Name vormals: TM Ventures UG (haftungsbeschränkt), Berlin, c/o Muhammad Shahbaz Dorfner, Hentigstraße 18 A, 10318 Berlin. Firma: Dorfner Management GmbH; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.04.2020 ist das Stammkapital um 24.700,00 EUR auf 25.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 (Firma) und 4 (Stammkapital).
HRB 163324 B: Firma / Name vormals: NH Ventures UG (haftungsbeschränkt), Berlin, c/o Muhammad Shahbaz Dorfner, Hentigstraße 18 A, 10318 Berlin. Firma: TM Ventures UG (haftungsbeschränkt); Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: c/o Muhammad Shahbaz Dorfner, Hentigstraße 18 A, 10318 Berlin; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Hadzaad, Navid; Geschäftsführer: 2. Dorfner, Muhammad Shahbaz, * ‒.‒.‒‒, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.05.2017 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 1 (Firma) und § 5 (Geschäftsführung und Vertretung).
HRB 163324 B: NH Ventures UG (haftungsbeschränkt), Berlin, c/o Navid Hadzaad, Goethestraße 23, 61462 Königstein im Taunus. Firma: NH Ventures UG (haftungsbeschränkt); Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: c/o Navid Hadzaad, Goethestraße 23, 61462 Königstein im Taunus; Gegenstand: (1) Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen jeweils im eigenen Namen und für eigene Rechnung; (2) die Übernahme der Geschäftsführung in anderen Unternehmen sowie (3) die Beratung von Unternehmen insbesondere auf dem Gebiet der Strategie- und Geschäftsentwicklung, Organisation, Informationstechnologie und des Marketing jeweils unter Ausschluss von Tätigkeiten, die einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz, dem Kapitalanlagegesetzbuch oder dem Rechtsdienstleistungsgesetz bedürfen. Stamm- bzw. Grundkapital: 300,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: 1. Hadzaad, Navid, * ‒.‒.‒‒, Königstein im Taunus; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 27.11.2014