3 |
|
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kerth, Klaus, Braunschweig, * ‒.‒.‒‒
Detlefs, Michael, Nürnberg, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
26.03.2024
Schneider |
2 |
a)
Firma geändert; nun:
Dr. Asum Rundtische Beteiligungs und
Verwaltungs GmbH |
Stammkapital
nun:
25.000,00
EUR |
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.01.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und § 3
(Stammkapital) beschlossen.
Das Stammkapital ist um 24.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR
erhöht. |
a)
26.01.2024
Schneider |
1 |
a)
Bisher: "Youco B23-H292 Vorrats-UG
(haftungsbeschränkt)"; nun:
Dr. Asum Rundtische Beteiligungs und
Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt)
b)
Weinsberg
Neue
Geschäftsanschrift:
c/o FIBRO Rundtische GmbH,
Weidachstraße 41-43, 74189 Weinsberg
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der Erwerb, das unmittelbare und/oder
mittelbare Halten, das Verwalten und
Verwerten von eigenen Beteiligungen und
eigenen Vermögensanlagen aller Art,
insbesondere an der Dr. Asum Rundtische
Unternehmensgruppe, dabei insbesondere
an der FIBRO Rundtische GmbH. Das
Unternehmen kann ferner entgeltliche
Dienstleistungen und Tätigkeiten für alle
Gesellschaften der Dr. Asum Rundtische
Unternehmensgruppe erbringen, soweit
hierfür keine behördliche Erlaubnis oder
Genehmigung erforderlich ist, insbesondere
für die FIBRO Rundtische GmbH sowie
deren jeweilige unmittelbare und mittelbare
Beteiligungen. |
1.000,00 EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Asum, Heiko Henrik, Heilbronn, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Barna, Eva, Bonn, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Koglin, Andreas, Brühl, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.05.2023.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Der Sitz ist von Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB
253430 B) nach Weinsberg verlegt. |
a)
06.12.2023
Kramer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 12.06.2023 |
1 |
a)
Youco B23-H292 Vorrats-UG
(haftungsbeschränkt)
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Meierottostraße 1, 10719 Berlin
c)
Verwaltung des eigenen Vermö-
gens. |
1.000,00 EUR |
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Barna, Eva, * ‒.‒.‒‒, Bonn
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Koglin, Andreas, * ‒.‒.‒‒, Brühl
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
31.05.2023 |
a)
12.06.2023
Schmidt |