51149 Köln
Keine frühere Adresse vorhanden
Fax: keine Angabe
E-Mail: keine Angabe
Webseite: keine Angabe
Netzwerke:
Mitarbeiterzahl: keine Angabe
Stammkapital: keine Angabe
Branche: 0 keine Angabe
Amtsgericht: Köln
Rechtsform: Stiftung & Co. KG
Unser Service schickt Ihnen amtliche Handelsregisterdokumente und veröffentlichte Bilanzinformationen direkt per E-Mail.
Ihre Vorteile im Überblick:
Alle verfügbaren Informationen zu diesem oder anderen Unternehmen in Deutschland erhalten Sie in unserer Online-App.
Keine Netzwerkansicht verfügbar |
Bitte aktivieren Sie JavaScript
Nummer der Eintragung |
a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens |
a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura | a) Rechtsform, Beginn und Satzung b) Sonstige Rechtsverhältnisse c) Kommanditisten, Mitglieder |
a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
5 | Prokura erloschen: Meckel, Christian, Oyten, * ‒.‒.‒‒ |
a) 15.08.2024 Gilg |
|||
4 | Prokura erloschen: Wohler, Stephan, Bad Oeynhausen, * ‒.‒.‒‒ |
a) 16.02.2024 Acker |
|||
3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bach, Frank, Hürth, * ‒.‒.‒‒ Prokura erloschen: Geiß, Andreas, Elzach, * ‒.‒.‒‒ |
a) 21.09.2023 Müller |
|||
2 | Prokura erloschen: Weiss, Katinka Friederike, Hamburg, * ‒.‒.‒‒ Prokura erloschen: Jahn, Sebastian, Löhne, * ‒.‒.‒‒ Prokura erloschen: Stein, Jörg, Hamburg, * ‒.‒.‒‒ Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wulff, Holger, Rövershagen, * ‒.‒.‒‒ Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Bell, Alexander, Hannover, * ‒.‒.‒‒ Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Geiß, Andreas, Elzach, * ‒.‒.‒‒ Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Wohler, Stephan, Bad Oeynhausen, * ‒.‒.‒‒ Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Dr. von Moers, Wilhelm, Köln, * ‒.‒.‒‒ |
a) 15.05.2023 Acker |
|||
1 | a) EDEKA Foodservice Stiftung & Co. KG b) Neuer Sitz nach Verlegung von Offenburg (bisher: Amtsgericht Freiburg i.Br., HRA 705360) und Änderung der Geschäftsanschrift: Köln Geschäftsanschrift: Viktoriastraße 26, 51149 Köln Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in 32429 Minden, Geschäftsanschrift: Uphauser Weg 78, 32429 Minden |
a) Jeder persönliche haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Die jeweiligen Geschäftsführer/Vorstandsmitglieder der Komplementärin sind jedoch nur befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Persönlich haftender Gesellschafter: EDEKA C+C Handelsstiftung, Dresden, (Stiftungsverzeichnis der Landesdirektion Sachsen DD21-2245/576) |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Geiß, Andreas, Elzach, * ‒.‒.‒‒ Bell, Alexander, Hannover, * ‒.‒.‒‒ Jahn, Sebastian, Löhne, * ‒.‒.‒‒ Stein, Jörg, Hamburg, * ‒.‒.‒‒ Weiss, Katinka Friederike, Hamburg, * ‒.‒.‒‒ Wohler, Stephan, Bad Oeynhausen, * ‒.‒.‒‒ Dr. von Moers, Wilhelm, Köln, * ‒.‒.‒‒ Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Meckel, Christian, Oyten, * ‒.‒.‒‒ Dr. Zühlke, Dietmar Rudolf, Hannover, * ‒.‒.‒‒ |
a) Kommanditgesellschaft c) Kommanditist: EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG, Minden (Amtsgericht Bad Oeynhausen HRA 7534), Einlage: 15.000.000,00 EUR. Kommanditist: Neukauf Markt GmbH, Offenburg (Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 471402), Einlage: 15.000.000,00 EUR. Kommanditist: EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co.KG, Rottendorf (Amtsgericht Würzburg HRA 6164), Einlage: 7.500.000,00 EUR. |
a) 14.04.2023 Großkelwing b) Tag der ersten Eintragung: 08.12.2017 |
Austritt
Herr Andreas Geiß
Prokurist
Eintritt
Herr Frank Bach
Prokurist
Austritt
Frau Katinka Friederike Weiss
Prokurist
Austritt
Herr Sebastian Jahn
Prokurist
Austritt
Herr Jörg Stein
Prokurist
Eintritt
Herr Holger Wulff
Prokurist
Eintritt
weiterhin Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Prokurist
Eintritt
Herr Alexander Bell
Prokurist
Eintritt
Herr Andreas Geiß
Prokurist
Eintritt
Herr Stephan Wohler
Prokurist
Eintritt
Herr Wilhelm von Moers
Prokurist
Eintritt
Dresden EDEKA C+C Handelsstiftung
Persönlich haftender Gesellschafter
Eintritt
Herr Andreas Geiß
Prokurist
Eintritt
Herr Alexander Bell
Prokurist
Eintritt
Herr Sebastian Jahn
Prokurist
Eintritt
Herr Jörg Stein
Prokurist
Eintritt
Frau Katinka Friederike Weiss
Prokurist
Eintritt
Herr Stephan Wohler
Prokurist
Eintritt
Herr Wilhelm von Moers
Prokurist
Eintritt
Herr Christian Meckel
Prokurist
Eintritt
Herr Dietmar Rudolf Zühlke
Prokurist