Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
7 |
|
53.377,00
EUR |
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 3.592,00 EUR auf 53.377,00
EUR beschlossen. |
a)
06.09.2024
Pollmächer |
6 |
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Niederkasseler Lohweg 18, 40547
Düsseldorf |
|
b)
Nach Wohnortänderung:
Geschäftsführer:
Schneider, Ralf Georg Walter, Viersen,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
29.04.2024
Kordus |
HRB 79863: ESGEBEF Beteiligungen GmbH, Düsseldorf, Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Wio, Arnd, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Geschäftsführer: Peusch, Andreas, Erkelenz, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 79863: ESGEBEF Beteiligungen GmbH, Düsseldorf, Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf. Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.851,00 EUR auf 49.785,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 49.785,00 EUR.
HRB 79863: ESGEBEF Beteiligungen GmbH, Düsseldorf, Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf. Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 6.722,00 EUR auf 46.934,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 46.934,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Schneider, Ralf Georg Walter, Heinsberg, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen