Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
12 |
|
|
|
|
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH", Rottenburg am
Neckar (Stuttgart HRB 721736)
am 15.11.2006 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag
wurde geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am
01.12.2022 zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen. |
a)
03.05.2023
Hartl |
HRB 390456: Energieversorgung Rottenburg am Neckar GmbH, Rottenburg am Neckar, Siebenlindenstraße 19, 72108 Rottenburg am Neckar. Bestellt als Geschäftsführer: Radl, Andreas, Bondorf, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Waigel, Winfried, Pfinztal, * ‒.‒.‒‒.
HRB 390456: Energieversorgung Rottenburg am Neckar GmbH, Rottenburg am Neckar, Siebenlindenstraße 19, 72108 Rottenburg am Neckar. Die Gesellschaft hat am 06.11.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
HRB 390456: Energieversorgung Rottenburg am Neckar GmbH, Rottenburg am Neckar, Siebenlindenstraße 19, 72108 Rottenburg am Neckar. Die Gesellschaft hat am 22.03.2018 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
HRB 390456: Energieversorgung Rottenburg am Neckar GmbH, Rottenburg am Neckar, Siebenlindenstraße 19, 72108 Rottenburg am Neckar. Bestellt als Geschäftsführer: Waigel, Winfried, Pfinztal, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Heierhoff, Detlef, Weissach im Tal, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen