Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wieluch, Ingmar, Erlangen, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
11.04.2024
Meckl |
4 |
b)
Nürnberg |
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wieluch, Ingmar, Erlangen, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt. |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2023 hat die
Änderung des § 1 Absatz 2 (Sitz) der Satzung beschlossen. |
a)
27.04.2023
Dr. Baltz |
HRB 36153: Förster Verwaltungs GmbH, Wendelstein, Nürnberger Straße 2, 90530 Wendelstein. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kleestraße 21 - 23, 90461 Nürnberg.
HRB 36153: Förster Verwaltungs GmbH, Wendelstein, Nürnberger Straße 2, 90530 Wendelstein. Bestellt: Geschäftsführer: Franke, Sven, Nürnberg, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 36153: Förster Verwaltungs GmbH, Wendelstein, Nürnberger Straße 2, 90530 Wendelstein. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.02.2019. Geschäftsanschrift: Nürnberger Straße 2, 90530 Wendelstein. Gegenstand des Unternehmens: Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgeschäften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Peter Förster GmbH & Co. KG, die ihrerseits die Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich Jahresabschlussanalyse und Unternehemensbewertung, Unternehmensfinanzierung, Kauf- und Verkauf von Unternehmen sowie Asset Management zum Gegenstand hat. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Förster, Peter, Wendelstein, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.